Renseignements sur Senn Immobilien & Finanz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Senn Immobilien & Finanz AG
- Senn Immobilien & Finanz AG est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Oftringen.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 16.08.1960.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 10.02.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Senn Immobilien & Finanz AG est le suivant : CHE-100.124.482.
- Il y a 7 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: BISEN Development AG, Kleiner + Kastrati Elektro AG, Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.08.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.915.222-5
IDE/TVA
CHE-100.124.482
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Immobiliengeschäfte, Ausführung von Generalunternehmungs-Aufträgen sowie Beteiligung an andern Unternehmungen, deren Finanzierung und Beratung; die Gesellschaft kann Dienstleistungen gegenüber nahestehenden Gesellschaften erbringen inkl. Abschluss von Leasinggeschäften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner Revisions AG | Baden | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Senn Heinz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Senn Immobilien & Finanz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005675612, Registre du commerce Argovie, (400)
Senn Immobilien & Finanz AG, in Oftringen, CHE-100.124.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thali, Dominik, von Hitzkirch, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].
Numéro de publication: HR02-1004996835, Registre du commerce Argovie, (400)
Senn Immobilien & Finanz AG, in Oftringen, CHE-100.124.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004714113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritzi, Patrick, von Vernay, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thali, Dominik, von Hitzkirch, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004714113, Registre du commerce Argovie, (400)
Senn Immobilien & Finanz AG, in Oftringen, CHE-100.124.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, S.0, Publ. 7091084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Heinz, von Auenstein, in Trimbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Senn, Eva, von Auenstein, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach und Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Beat, von Auenstein, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.