Renseignements sur Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen
- Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen à Oftringen est une Fondation du domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite». Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen est actif.
- La direction de l’organisation Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen qui a été fondée le 16.01.1971, se compose de 5 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.06.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.733.368.
- Il y a 7 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: BISEN Development AG, Kleiner + Kastrati Elektro AG, Senn AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.1971
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.7.926.104-3
IDE/TVA
CHE-109.733.368
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma, mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 10.01.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner Revisions AG | Baden | 26.05.2006 | 09.01.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Personalfürsorgestiftung der Heinz Senn AG, Oftringen
- Personalfürsorgestiftung der Heinz Senn AG Oftringen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006065264, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen, in Oftringen, CHE-109.733.368, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abgottspon, Nicole, von Stalden (VS), in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Cassandra, von Glattfelden, in Wohlenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005806506, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen, in Oftringen, CHE-109.733.368, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Thomas Julius, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Heinz, 1956, von Auenstein, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abgottspon, Nicole, von Stalden (VS), in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Matthias, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005260797, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalvorsorgestiftung der Senn Gruppe, Oftringen, in Oftringen, CHE-109.733.368, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005086145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mühlenen, Bernhard, von Boltigen, in Vordemwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Thomas Julius, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.