Renseignements sur Senior Executive Advisory Group GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Senior Executive Advisory Group GmbH
- Senior Executive Advisory Group GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Service concernant conseil aux entreprises. Le siège social se trouve à Bolligen.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 24.10.2019.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 24.02.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-287.531.482.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.10.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bolligen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.018.282-1
IDE/TVA
CHE-287.531.482
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und Verwaltungen, insbesondere Unternehmensberatung in den Bereichen Unternehmensführung, Digitalisierung, Strategie und Transformation in Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien und sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Senior Executive Advisory Group Sàrl
- Senior Executive Advisory Group Ltd liab. Co
- Senior Executive Advisory Group Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Senior Executive Advisory Group GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005108635, Registre du commerce Berne, (36)
Senior Executive Advisory Group GmbH, bisher in Egerkingen, CHE-287.531.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747201).
Statutenänderung:
16.02.2021.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
Quellenstrasse 3, 3065 Bolligen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luef, Jörg Rainer Andreas, von Solothurn, in Egerkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santona, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005108847, Registre du commerce Soleure, (241)
Senior Executive Advisory Group GmbH, in Egerkingen, CHE-287.531.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747201). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Bolligen im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR01-1004747201, Registre du commerce Soleure, (241)
Senior Executive Advisory Group GmbH (Senior Executive Advisory Group Sàrl) (Senior Executive Advisory Group Sagl) (Senior Executive Advisory Group Ltd liab. Co), in Egerkingen, CHE-287.531.482, Bahnhofstrasse 66, 4622 Egerkingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.10.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und Verwaltungen, insbesondere Unternehmensberatung in den Bereichen Unternehmensführung, Digitalisierung, Strategie und Transformation in Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien und sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 09.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Santona, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Bolligen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Luef, Jörg Rainer Andreas, von Solothurn, in Egerkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.