Renseignements sur Selhofer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Selhofer AG
- Selhofer AG à Oberentfelden est une Société anonyme du domaine «Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées». Selhofer AG est actif.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 08.12.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Selhofer AG est le suivant : CHE-107.063.479.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Alfred Schmid,
Peter Forster,
Philippe David Martin Kühni,
Ursula Giezendanner,
Roger Bissig
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberentfelden
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.007.740-5
IDE/TVA
CHE-107.063.479
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Reinigung von Ablaufrohren, Kanalisationen, Klärgruben, Ölabscheidern, Autobahntunnels etc. und Betrieb von Ölschlammentwässerungsanlagen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gruber Partner AG | Aarau | 19.03.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AWB Revisionen AG | Aarau | 03.06.2015 | 18.03.2018 | |
BDO AG | Aarau | <2004 | 02.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Selhofer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005905348, Registre du commerce Argovie, (400)
Selhofer AG, in Oberentfelden, CHE-107.063.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005058100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conti, Beat, von Oberentfelden, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Peter, von Birwinken, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Alfred, von Suhr, in Gränichen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühni, Philippe, von Langnau im Emmental, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005058100, Registre du commerce Argovie, (400)
Selhofer AG, in Oberentfelden, CHE-107.063.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Markus, von Safenwil, in Safenwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Roger, von Unterschächen, in Erlinsbach (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giezendanner, Ursula, von Ebnat-Kappel, in Oberentfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004615058, Registre du commerce Argovie, (400)
Selhofer AG, in Oberentfelden, CHE-107.063.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selhofer, Dieter, von Gerzensee, in Oberentfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.