Renseignements sur Seiler & Co. AG Madiswil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Seiler & Co. AG Madiswil
- Seiler & Co. AG Madiswil est une Société anonyme basée à Madiswil. Seiler & Co. AG Madiswil appartient au secteur «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois» et est actuellement actif.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 06.01.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Seiler & Co. AG Madiswil est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-107.173.079.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Guy Dietrich,
Ursula Seiler,
Hans Otto Baumann-Peter,
Viktor Seiler
les plus récents personnes habilitée à signer
Guy Dietrich,
Ursula Seiler,
Hans Otto Baumann-Peter,
Viktor Seiler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.05.1963
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Madiswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.008.328-6
IDE/TVA
CHE-107.173.079
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Produktionsüberwachung und Bauführung von Holzbauten inklusive Zimmer- und Bauschreinerarbeiten sowie Fachwerkträger aus Holz. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, lmmaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grimm + Ruchti Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 29.01.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Seiler & Co. AG Madiswil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004796945, Registre du commerce Berne, (36)
Seiler & Co. AG Madiswil, in Madiswil, CHE-107.173.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler-Peter, Rosmarie, von Leimiswil, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Guy Pierre, von Huttwil, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann-Peter, Hans O., von Bubikon, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Montreux (Glion), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seiler, Ursula, von Leimiswil, in Madiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seiler, Viktor, von Leimiswil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004554097, Registre du commerce Berne, (36)
Seiler & Co. AG Madiswil, in Madiswil, CHE-107.173.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978183).
Statutenänderung:
17.01.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Produktionsüberwachung und Bauführung von Holzbauten inklusive Zimmer- und Bauschreinerarbeiten sowie Fachwerkträger aus Holz. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, lmmaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 10.04.1963: Liegenschaft Madiswil-Gbbl.-892 von der Kommanditgesellschaft "Seiler & Co.", in Madiswil, zum Preis von CHF 111'136, welcher voll auf das Aktienkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 17.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2978183, Registre du commerce Berne, (36)
Seiler & Co. AG Madiswil, in Madiswil, CHE-107.173.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, Publ. 2043640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans, von Frutigen, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Grimm und Ruchti Treuhand AG].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.