Renseignements sur Secodur AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Secodur AG
- Secodur AG est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle. Le siège social se trouve à Fürigen.
- Secodur AG a une personne à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 04.06.2015, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Secodur AG est inscrite sous l’IDI CHE-103.909.930.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.1977
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stansstad
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.3.000.868-6
IDE/TVA
CHE-103.909.930
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik. Sie kann Handel mit Waren anderer Art betreiben, Beteiligungen halten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben sowie alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Testatoris AG | Luzern | 04.04.2006 | 03.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Secodur AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2186953, Registre du commerce Nidwald, (150)
Secodur AG, in Stansstad, CHE-103.909.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 11, Publ. 3318584).
Statutenänderung:
05.03.2015.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik. Sie kann Handel mit Waren anderer Art betreiben, Beteiligungen halten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben sowie alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3318584, Registre du commerce Nidwald, (150)
Secodur AG, in Stansstad, CH-150.3.000.868-6, Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2000, S. 5112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Registre du commerce Nidwald, (150)
Secodur AG, in S t a n s s t a d , Herstellung von und Handel mit Waren auf dem Gebiet der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.1998, S. 3784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Christen Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.