Renseignements sur SDL Drahtwaren AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SDL Drahtwaren AG
- SDL Drahtwaren AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Niederbipp.
- SDL Drahtwaren AG a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.06.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-115.791.291.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Anton Thomet,
Patrick Jenni,
Dr. Urs Brunner,
Markus Friedrich Wälchli,
Urs Pauli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.06.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Niederbipp
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.047.984-2
IDE/TVA
CHE-115.791.291
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf sowie den Handel in all seinen Formen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, von Drahtwaren, perforierten Metallen sowie sämtlichen damit zusammenhängenden Waren. Zudem erstreckt sich der Zweck auf alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SDL Drahtwaren AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005228222, Registre du commerce Berne, (36)
SDL Drahtwaren AG, in Niederbipp, CHE-115.791.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomet, Anton, von Wohlen bei Bern, in Oftringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hauenstein (Hauenstein-Ifenthal)].
Numéro de publication: HR02-1004927749, Registre du commerce Berne, (36)
SDL Drahtwaren AG, in Niederbipp, CHE-115.791.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Ernst, von Langenbruck, in Laupersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Urs, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pauli, Urs, von Zürich, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004659773, Registre du commerce Berne, (36)
SDL Drahtwaren AG, in Niederbipp, CHE-115.791.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263985).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Markus, von Madiswil, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adetswil (Bäretswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Patrick, von Langenbruck, in Laupersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomet, Anton, von Wohlen bei Bern, in Hauenstein (Hauenstein-Ifenthal), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.