Adresse
c/o Coral Bay Sagl
Via Ginevra 5
6900 Lugano
Renseignements sur Screen Consultants SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Screen Consultants SA
- Screen Consultants SA a son siège social à Lugano et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- L’entreprise a été fondée le 21.03.1997.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 28.08.2020.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Screen Consultants SA est le suivant : CHE-108.585.510.
- Outre l’entreprise Screen Consultants SA il sont inscrits 48 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: ABEAR PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI E COMMERCIALI SA, Active Ownership & Financial Advisory Sagl, Agile HR Sagl.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.03.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lugano
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-524.3.008.029-2
IDE/TVA
CHE-108.585.510
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine)
L'attività di consulenza indipendente nell'ambito di sistemi di informazione finanziaria, di organizzazione, di software e hardware, di interscambio dati, di elettronica e di telecomunicazioni; la vendita di servizi correlati (per es. INFOmatch); l'organizzazione di esposizioni e corsi di formazione. La Società può acquistare, detenere e vendere brevetti, marchi, marchi, diritti d'autore, design e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero. La Società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, acquisire, amministrare e vendere partecipazioni. La Società può inoltre partecipare a finanziamenti di gruppo, in particolare concedendo prestiti ad altre società del gruppo o concedendo garanzie o diritti di pegno o altri strumenti di garanzia di qualsiasi tipo a beneficio di terzi per i debiti di tali società del gruppo. La Società può svolgere qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa ad uno qualsiasi degli scopi summenzionati.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
S&A Tax & Audit SA | Lugano | 21.01.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF CERTIFICA SA | Lugano | 27.05.2010 | 20.01.2019 | |
REFIDEST SA | Paradiso | 20.01.2009 | 26.05.2010 | |
Refiscon SA | Lugano | <2004 | 19.01.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Screen Consultants Ltd
- Screen Consultants AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Screen Consultants SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004967205, Registre du commerce Tessin, (501)
Screen Consultants SA, in Lugano, CHE-108.585.510, società anonima (Nr. FUSC 15 del 23.01.2020, Pubbl. 1004812714).
Nuovo recapito:
c/o Coral Bay Sagl, Via Ginevra 5, 6900 Lugano.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Borgt, Jurgen Maria Joseph, cittadino olandese, in Unterägeri, direttore, con firma collettiva a due;
Ledergerber, Daniel Ernst, da Andwil (SG), in Eschenbach SG, direttore, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Perrot, Jérôme, da Porrentruy, in Zürich, direttore, con firma individuale.
Numéro de publication: HR02-1004812714, Registre du commerce Tessin, (501)
Screen Consultants SA, in Balerna, CHE-108.585.510, società anonima (Nr. FUSC 182 del 20.09.2019, Pubbl. 1004720778).
Statuti modificati:
20.12.2019. 17.01.2020.
Nuove traduzioni della ditta:
(Screen Consultants Ltd) (Screen Consultants AG).
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
c/o ALTENBURGER LTD legal + tax, Via Pasquale Lucchini 7, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
L'attività di consulenza indipendente nell'ambito di sistemi di informazione finanziaria, di organizzazione, di software e hardware, di interscambio dati, di elettronica e di telecomunicazioni;
la vendita di servizi correlati (per es. INFOmatch);
l'organizzazione di esposizioni e corsi di formazione. La Società può acquistare, detenere e vendere brevetti, marchi, marchi, diritti d'autore, design e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero. La Società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, acquisire, amministrare e vendere partecipazioni. La Società può inoltre partecipare a finanziamenti di gruppo, in particolare concedendo prestiti ad altre società del gruppo o concedendo garanzie o diritti di pegno o altri strumenti di garanzia di qualsiasi tipo a beneficio di terzi per i debiti di tali società del gruppo. La Società può svolgere qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa ad uno qualsiasi degli scopi summenzionati.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, avvengono per lettera, fax o e-mail.
Numéro de publication: HR02-1004720778, Registre du commerce Tessin, (501)
Screen Consultants SA, in Balerna, CHE-108.585.510, società anonima (Nr. FUSC 13 del 21.01.2019, Pubbl. 1004546853).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Brooimans, Cornelis J.H., cittadino olandese, in Oisterwijk (NL), membro, con firma individuale;
Magnin, Michel, da Val-de-Ruz, in Balerna, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Matthews, Steven Roy, cittadino statunitense, in Cohasset (US), amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale];
Borgt, Jurgen Maria Joseph, cittadino olandese, in Unterägeri, direttore, con firma collettiva a due;
Ledergerber, Daniel Ernst, da Andwil (SG), in Eschenbach SG, direttore, con firma collettiva a due.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.