Adresse
c/o Martin Sauter
Molliserstrasse 24
8754 Netstal
Renseignements sur Schwert AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schwert AG
- Schwert AG avec son siège à Netstal est actif. Schwert AG est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- L’entreprise a été fondée en 18.05.1948 et a 3 personnes à la direction.
- Le 08.07.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.857.333.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Martin Heinrich Sauter,
Martin Reithebuch,
Dr. iur. Matthias Friedrich Auer
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Heinrich Sauter,
Martin Reithebuch,
Dr. iur. Matthias Friedrich Auer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.1948
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.003.228-3
IDE/TVA
CHE-105.857.333
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung des Hotel- und Restaurationsbetriebes "Schwert" in Netstal; An- und Verkauf sowie Bau, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften; die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängenden Geschäfte vornehmen, Grundeigentum erwerben, sich bei gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen sowie solche erwerben oder errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UMBERG TREUHAND AG | Glarus | 12.07.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schwert AG Netstal
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schwert AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005516294, Registre du commerce Glaris
Schwert AG, in Glarus, CHE-105.857.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S.0, Publ. 6765146).
Domizil neu:
c/o Martin Sauter, Molliserstrasse 24, 8754 Netstal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Martin Heinrich, von Stein am Rhein, in Netstal (Glarus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auer, Dr. Matthias Friedrich, von Glarus, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Auer, Dr. Matthias, von Glarus und Oberhallau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: UMBERG TREUHAND AG].
Numéro de publication: 6765146, Registre du commerce Glaris, (160)
Schwert AG, in Glarus, CH-160.3.003.228-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, S. 0, Publ. 6116654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Hansjörg, von Affoltern am Albis, in Netstal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6116654, Registre du commerce Glaris, (160)
Schwert AG, in Netstal, CH-160.3.003.228-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 11, Publ. 5201268).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Dr. Matthias, von Glarus und Oberhallau, in Netstal (Glarus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Netstal, in Netstal];
Reithebuch, Martin, von Glarus Nord, in Sool (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Bilten, in Sool];
Sauter, Martin, von Stein am Rhein, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Netstal].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.