Adresse
c/o Cercle de la Grande Société de Berne
Theaterplatz 7
3011 Bern
Renseignements sur Schweizerische Kommende des Johanniterordens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schweizerische Kommende des Johanniterordens
- Schweizerische Kommende des Johanniterordens de Bern est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- Schweizerische Kommende des Johanniterordens a été fondée le 15.12.1976.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 09.10.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Schweizerische Kommende des Johanniterordens est le suivant : CHE-110.372.219.
Direction (10)
les plus récents membres du comité
François Rosselet,
Martin Bernard Humm,
Michael Rudolf Nicolas Renk,
James Cunningham,
Johannes Heinrich Schubert
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.1976
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.6.017.274-9
IDE/TVA
CHE-110.372.219
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Moralische und materielle Hilfeleistung an notleidende Menschen, vornehmlich an Kranke und Schwache im Sinne des Evangeliums Jesu Christi usw.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Commanderie Suisse de l'Ordre de Saint-Jean
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schweizerische Kommende des Johanniterordens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005855520, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Kommende des Johanniterordens, in Bern, CHE-110.372.219, Verein (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pictet, Nicolas, von Genève, in Vandoeuvres, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sallmann, Martin, von Amriswil, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Muralt, Bernhard, von Zürich, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humm, Martin, von Strengelbach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosselet, François, von Val-de-Travers, in Ormont-Dessus, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005128109, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Kommende des Johanniterordens, in Bern, CHE-110.372.219, Verein (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3384749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faesch, Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaide, Albert, von Herisau, in Monnaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garbani, Martin, von Gresso, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jacot-Descombes, Jean-Louis, von Le Locle und Saint-Aubin-Sauges, in Bôle, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Johannes Heinrich, von Basel, in Thielle (La Tène), Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cunningham, James, von Saint-Blaise, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehinger, Oliver, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gounod, Etienne, von Genève, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Genf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pictet, Nicolas, von Genève, in Vandoeuvres, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Genf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Renk, Michael, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sallmann, Martin, von Amriswil, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vorwerk, Thomas, von Boswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Gellhorn, Edgar Dr., von Sins, in Sins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Muralt, Bernhard, von Zürich, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3384749, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Kommende des Johanniterordens, in Bern, CHE-110.372.219, Verein (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336839).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.]
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.