Renseignements sur Schweizer AG Sent
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schweizer AG Sent
- Schweizer AG Sent a son siège social à Sent et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 12.07.1989.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.01.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-107.053.185.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.07.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Scuol
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.004.889-2
IDE/TVA
CHE-107.053.185
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Herstellung und Verarbeitung von Holzprodukten aller Art; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen der Holzbranche beteiligen sowie auf eigene oder fremde Rechnung Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Valär Treuhand | Zuoz | <2004 | 20.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schweizer AG Sent
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005933044, Registre du commerce Grisons
Schweizer AG Sent, in Scuol, CHE-107.053.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004454102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Erich, von Rafz, in Scuol, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Heidi, von Rafz, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhäusler, Bruno Andri, von Valsot, in Scuol, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Neuhäusler, Monica, von Valsot, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004454102, Registre du commerce Grisons, (350)
Schweizer AG Sent, in Scuol, CHE-107.053.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, Publ. 6130498).
Domizil neu:
Tuols, 7554 Sent.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Erich, von Rafz, in Scuol, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Heidi, von Rafz, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6130498, Registre du commerce Grisons, (350)
Schweizer AG Sent, in Sent, CH-350.3.004.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, S. 0, Publ. 6059460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Arthur, von Rafz, in Sent, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Erich, von Rafz, in Sent, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.