Renseignements sur Scholl-Metal SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Scholl-Metal SA
- Scholl-Metal SA a son siège social à Meyrin, est actif et est active dans le domaine «Production du produits métalliques».
- La direction de l’entreprise Scholl-Metal SA qui a été fondée le 21.11.1996, se compose de 3 personnes.
- Le 04.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Scholl-Metal SA est le suivant : CHE-107.976.032.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.11.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meyrin
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.791.996-4
IDE/TVA
CHE-107.976.032
Secteur
Production du produits métalliques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Constructions et équipements métalliques; exploitation d'un département quincaillerie sous le nom "SERVICES-SECOURS-SERRURES".
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiva Audit SA | Sion | 04.07.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RFC - Révision Fiscalité Conseils SA | Satigny | 07.12.2020 | 03.07.2024 | |
Abacompte SA, Société Fiduciaire | Genève | 23.11.2007 | 05.08.2020 | |
AJR Conseils, Rosa Maria Sormani | Genève | 04.08.2004 | 22.11.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Scholl-Metal SA
Numéro de publication: HR02-1006076359, Registre du commerce Genève, (660)
Scholl-Metal SA, à Meyrin, CHE-107.976.032 (FOSC du 06.08.2021, p. 0/1005266469). RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiva Audit SA (CHE-114.588.095), à Sion.
Numéro de publication: HR02-1005266469, Registre du commerce Genève, (660)
Scholl-Metal SA, à Meyrin, CHE-107.976.032 (FOSC du 07.12.2020, p. 0/1005041375). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au nominatives.
Numéro de publication: HR02-1005041375, Registre du commerce Genève, (660)
Scholl-Metal SA, à Meyrin, CHE-107.976.032 (FOSC du 06.08.2020, p. 0/1004953399).
Organe de révision:
RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999), à Satigny.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.