Renseignements sur Schönegg Wengen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schönegg Wengen AG
- Schönegg Wengen AG avec son siège à Wengen est une Société anonyme du domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions». Schönegg Wengen AG est actif.
- La direction de l’entreprise Schönegg Wengen AG est composée de 3 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 11.04.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Schönegg Wengen AG est inscrite sous l’IDI CHE-489.924.652.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Abplanalp,
Jean Claude Benoit Dequeker,
Karine Marguerite Rose Dequeker-Van Der Merwe
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Abplanalp,
Jean Claude Benoit Dequeker,
Karine Marguerite Rose Dequeker-Van Der Merwe
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lauterbrunnen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.053.114-4
IDE/TVA
CHE-489.924.652
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft betreibt, baut, erwirbt und veräussert Hotels, Restaurants, Wohnbauten oder branchenverwandte Objekte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ARBA Treuhand AG | Interlaken | 24.11.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T. Schweizer AG, Treuhand und Revision | Interlaken | 30.11.2012 | 23.11.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- AZ Beteiligungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schönegg Wengen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005720071, Registre du commerce Berne, (36)
Schönegg Wengen AG, in Lauterbrunnen, CHE-489.924.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532857).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abplanalp, Christian, von Innertkirchen, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005532857, Registre du commerce Berne, (36)
Schönegg Wengen AG, in Lauterbrunnen, CHE-489.924.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ropers, Kurt, von Sigriswil, in Wengen (Lauterbrunnen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dequeker, Jean Claude Benoit, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Dequeker-Van Der Merwe, Karine Marguerite Rose, französische Staatsangehörige, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Abplanalp, Christian, von Innertkirchen, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004664702, Registre du commerce Berne, (36)
Schönegg Wengen AG, in Lauterbrunnen, CHE-489.924.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525986).
Domizil neu:
Auf der Burg 1401c, 3823 Wengen [Behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urchs, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Wengen (Lauterbrunnen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ropers, Kurt, von Sigriswil, in Wengen (Lauterbrunnen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.