Renseignements sur Schneto AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schneto AG
- Schneto AG de Bennwil est active dans le domaine «Serrurerie, forge et atelier» et est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 28.12.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Schneto AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.09.1946
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bennwil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.910.458-8
IDE/TVA
CHE-102.357.933
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation von und Handel mit Präzisions-Drehteilen. Die Gesellschaft kann Waren importieren und exportieren, Grundeigentum erwerben sowie sich an Gesellschaften aktiv oder still beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 14.09.2007 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 28.10.2005 | 13.09.2007 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 27.10.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schneto SA
- Schneto Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schneto AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005921859, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schneto AG, in Bennwil, CHE-102.357.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiland, Franziska, von Dornach, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Heidi Julia, von Langenbruck, in Oberdorf (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004621738, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schneto AG, in Bennwil, CHE-102.357.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Rudolf, von Olten und Starrkirch-Wil, in Triengen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Michael, von Starrkirch-Wil und Olten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004515257, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schneto AG, in Bennwil, CHE-102.357.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6776096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Michael, von Olten und Starrkirch-Wil, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Olten und Starrkirch-Wil, in Luzern, Delegierter, mit Einzelunterschrift];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)];
Liberatore, Fabrizio, von Frenkendorf, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiland, Franziska, von Dornach, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.