Renseignements sur SchmiGa Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SchmiGa Holding AG
- SchmiGa Holding AG avec son siège à Gähwil est actif. SchmiGa Holding AG est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- SchmiGa Holding AG a été fondée le 17.04.2018.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 28.04.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SchmiGa Holding AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.084.224-7
IDE/TVA
CHE-383.546.953
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SchmiGa Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005734745, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SchmiGa Holding AG, in Kirchberg (SG), CHE-383.546.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Albert, von Appenzell, in Gähwil (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle-Cassano, Lidia, von Affeltrangen, in Gähwil (Kirchberg (SG)), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Albert Schmid].
Numéro de publication: HR02-1004970905, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SchmiGa Holding AG, in Kirchberg (SG), CHE-383.546.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, S.0, Publ. 4184771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Christof, von Winterthur und Rüschegg, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Rony, von Ebnat-Kappel, in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzle-Cassano, Lidia, von Affeltrangen, in Gähwil (Kirchberg (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Albert Schmid.
Numéro de publication: 4184771, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SchmiGa Holding AG, in Kirchberg SG, CHE-383.546.953, Kirchbergerstrasse 36, 9534 Gähwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.04.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Albert, von Appenzell, in Gähwil (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Christof, von Winterthur und Rüschegg, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Rony, von Ebnat-Kappel, in Gähwil (Kirchberg SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.