Renseignements sur Schmid Schreiner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schmid Schreiner AG
- Schmid Schreiner AG est une Société anonyme basée à Uetendorf. Schmid Schreiner AG appartient au secteur «Fabrication et transformation des produits du bois» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Schmid Schreiner AG est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 01.12.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-451.024.332.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.09.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uetendorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.064.734-4
IDE/TVA
CHE-451.024.332
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei inkl. Planung, Beratung und Ausführung aller Schreinerarbeiten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schmid Schreiner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005035666, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid Schreiner AG, in Uetendorf, CHE-451.024.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, S.0, Publ. 2374923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Mühleberg, in Uetendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Gurtner, Daniela, von Mühleberg und Buchegg, in Uetendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mühleberg und Mühledorf (BE), Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift];
Nussbaum, Bernhard, von Wattenwil, in Wattenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2374923, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid Schreiner AG, in Uetendorf, CHE-451.024.332, Zelgstrasse 59, 3661 Uetendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei inkl. Planung, Beratung und Ausführung aller Schreinerarbeiten. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.09.2015 und Bilanz per 31.03.2015 von Peter Schmid, in Uetendorf, Aktiven von CHF 838'021.85 und Fremdkapital von CHF 723'980.72 seines nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 14'041.13 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Schriftlich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, mit elektronischer Post oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Peter, von Mühleberg, in Uetendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Gurtner, Daniela, von Mühleberg und Mühledorf BE, in Uetendorf, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Nussbaum, Bernhard, von Wattenwil, in Wattenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.