Filiales (1)
Renseignements sur Schmid + Partner Architekten AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schmid + Partner Architekten AG
- Schmid + Partner Architekten AG est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Bern.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 01.12.2023.
- Schmid + Partner Architekten AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-105.862.794.
- Exactement à cette adresse il existe 11 autres entreprises actives. Cela comprend: B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH, Bernacasa AG, Bramtec AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.001.218-9
IDE/TVA
CHE-105.862.794
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Architekturarbeiten aller Art; Ankauf und Verkauf von Immobilien sowie Überbauung von Grundstücken auf eigene oder fremde Rechnung; Verwaltung von Immobilien bzw. Immobilientreuhand im allgemeinen usw.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kummer Treuhand AG | Langenthal | 01.12.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH | Bern | 16.07.2010 | 30.11.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schmid + Partner Architekten AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005898551, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid + Partner Architekten AG, in Bern, CHE-105.862.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fuhrer, Jürg René, von Trubschachen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Elisabeth, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005642427, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid + Partner Architekten AG, in Bern, CHE-105.862.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, S.0, Publ. 1631147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lutz, Elisabeth, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1631147, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid + Partner Architekten AG, in Bern, CHE-105.862.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 6, Publ. 5731234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roggo, Charles, von Düdingen und Freiburg, in Courtaman (Courtepin), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle [bisher: B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CH-035.4.035.260-7)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.