Renseignements sur Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik
- Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik a son siège social à Liestal et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Serrurerie, forge et atelier».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 09.10.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-113.838.935.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Edith Bossert-Bitterli,
lic. iur. Caspar Baader,
Remo Bossert
les plus récents personnes habilitée à signer
Edith Bossert-Bitterli,
lic. iur. Caspar Baader,
Remo Bossert
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.011.088-3
IDE/TVA
CHE-113.838.935
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Als unabhängiges, wirtschaftlich selbständiges Unternehmen Betrieb eines Schliess- und Schlüsselservices, Produktion von und Handel mit Zubehör und Geräten im Schliess- und Sicherheitsbereich sowie weiteren Produkten, die der Erhöhung der Sicherheit dienen sowie deren Montage. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fritz Sommer & Co., Treuhandbüro | Gelterkinden | 04.10.2007 | 08.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005855771, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik, in Liestal, CHE-113.838.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S.6, Publ. 5382812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Kurt, von Wisen SO, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5382812, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik, in Liestal, CH-280.3.011.088-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 4, Publ. 4139536).
Statutenänderung:
19.10.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz Sommer & Co., Treuhandbüro, in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4139536, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schlüssel Itin Nova AG Schliess- und Sicherheitstechnik, in Liestal, CH-280.3.011.088-3, Fischmarkt 8, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2007.
Zweck:
Als unabhängiges, wirtschaftlich selbständiges Unternehmen Betrieb eines Schliess- und Schlüsselservices, Produktion von und Handel mit Zubehör und Geräten im Schliess- und Sicherheitsbereich sowie weiteren Produkten, die der Erhöhung der Sicherheit dienen sowie deren Montage. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der 'Schlüssel Itin AG', in Liestal (CH-280.3.915.635-3), das gesamte Material- und Warenlager, 2 Lieferwagen (1 Mercedes Benz und 1 Toyota Liteace), sämtliche Maschinen und Geräte, antike Schlösser (zum Teil mit Schlüsseln), sämtliche Rechte und Pflichten aus angefangenen Arbeiten (Valuta 30.09.2007) sowie den Kundenstamm mit Schliessplänen zum Preis von CHF 161'400.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bossert-Bitterli, Remo, von Zunzgen, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bossert-Bitterli, Edith, von Gelterkinden und Zunzgen, in Gelterkinden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baader-Buri, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Kurt, von Wisen SO, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritz Sommer & Co., Treuhandbüro, in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.