Adresse
Via Suot Crasta 6
7505 Celerina/Schlarigna
Renseignements sur Schilinvest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schilinvest AG
- Schilinvest AG a son siège social à Celerina/Schlarigna et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 03.10.2006.
- Le 28.05.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-113.192.731.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.10.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Celerina/Schlarigna
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.010.055-8
IDE/TVA
CHE-113.192.731
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Liegenschaften und Beteiligungen; Finanzierung von Projekten aller Art, Finanzberatung sowie Patent- und Lizenzverwaltung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PLURIAUDIT SA | Lugano | 25.05.2011 | 18.07.2016 | |
Cresta & Partner SA | St. Moritz | 09.10.2006 | 09.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schilinvest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005196625, Registre du commerce Grisons
Schilinvest AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-113.192.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961491).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: 2961491, Registre du commerce Grisons, (350)
Schilinvest AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-113.192.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137631).
Statutenänderung:
13.07.2016.
Domizil neu:
Via Suot Crasta 6, 7505 Celerina/Schlarigna.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Liegenschaften und Beteiligungen;
Finanzierung von Projekten aller Art, Finanzberatung sowie Patent- und Lizenzverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 13.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi , Leonardo, von Riva San Vitale, in Mendrisio, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PLURIAUDIT SA, in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2137631, Registre du commerce Grisons, (350)
Schilinvest AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-113.192.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177158).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: Pluriservice Fiduciaria SA (CH-514.3.000.888-4)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.