Adresse
c/o Aéroport de Colombier
Plaine d'Areuse 16
2013 Colombier NE
Renseignements sur SBX Logistics SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SBX Logistics SA
- SBX Logistics SA de Colombier NE est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises» et est actif.
- La direction de l’entreprise SBX Logistics SA qui a été fondée le 07.03.1991, se compose de une personne.
- Le 15.08.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise SBX Logistics SA est le suivant : CHE-108.771.998.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Milvignes
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.012.723-8
IDE/TVA
CHE-108.771.998
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prodiguer des conseils coordonnés aux particuliers, aux autorités et aux entreprises ainsi que d'autres services dans les domaines de l'organisation, la logistique, le financement et les assurances.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SBX Logistics AG
- SymphonyConsult AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SBX Logistics SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005541394, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
SBX Logistics SA, à Milvignes, CHE-108.771.998 (FOSC du 11.06.2021, p. 0/1005215367). Notter Andreas Bernhard n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Azar Henri est administrateur unique avec signature individuelle;
sa procuration est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005214268, Registre du commerce Berne, (36)
SBX Logistics AG, in Bern, CHE-108.771.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926381). Die Rechtseinheit (neu: SBX Logistics SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Milvignes im Handelsregister des Kantons Neuenburg eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005215367, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
SBX Logistics AG, à Bern, CHE-108.771.998 (FOSC du 02.07.2020, p. 0).
Nouveau siège:
Milvignes, Colombier, Plaine d'Areuse 16, c/o Aéroport de Colombier, 2013 Colombier NE.
Nouvelle raison sociale:
SBX Logistics SA. Statuts modifiés le 15.04.2021. Reprise des données du registre du commerce du siège précédent au sens de l'art. 123 al. 6 ORC: But: prodiguer des conseils coordonnés aux particuliers, aux autorités et aux entreprises ainsi que d'autres services dans les domaines de l'organisation, la logistique, le financement et les assurances.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Lors de la libération ultérieure du capital du 20.06.2019, une créance de CHF 14'500 a été compensée de manière à ce qu'avec une libération additionnelle en espèces de CHF 6'500, les 100 actions de CHF 1'000 chacune, libérées jusque là à 50 pour cent, soient libérées à septente-et-un pour cent.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par lettre, téléfax ou courrier électronique. Notter Andrea Bernhard, de Boswil, à Berne, est administrateur unique avec signature individuelle. Procuration individuelle de Azar Henri, de France, à Milvignes. Selon déclaration du 23.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.