Renseignements sur SAS Service Allergie Suisse SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SAS Service Allergie Suisse SA
- SAS Service Allergie Suisse SA à Bern est une Société anonyme du domaine «Conseil juridique». SAS Service Allergie Suisse SA est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 24.04.2006.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.05.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.897.740.
- L'entreprise SAS Service Allergie Suisse SA possède actuellement 7 marques ou applications enregistrées.
- Entreprises avec la même adresse: SAKE-Bildungszentrum AG, Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Patrick Jean Frauchiger,
Daniel Imhof,
Dr. Georg Felix Schäppi
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrick Jean Frauchiger,
Daniel Imhof,
Dr. Georg Felix Schäppi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.04.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.036.086-0
IDE/TVA
CHE-112.897.740
Secteur
Conseil juridique
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweck den Betrieb einer Agentur für Garantiemarken für Konsumgüter in der gesamten Schweiz, die unter besonderer Berücksichtigung der Allergieproblematik hergestellt, gekennzeichnet und vertrieben werden. Die Unternehmung kann Garantiemarken herausgeben und entsprechende Zertifizierungsprozesse festlegen und durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 16.12.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schneider Treuhand und Revisions AG | Zollikofen | 14.10.2009 | 15.12.2021 | |
BS Treuhand und Unternehmensberatung GmbH | Konolfingen | 28.04.2006 | 28.02.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
26.03.2021 | actif | 12164/2020 | |
01.07.2020 | actif | 00193/2020 |
Dernières notifications FOSC pour SAS Service Allergie Suisse SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005468475, Registre du commerce Berne, (36)
SAS Service Allergie Suisse SA, in Bern, CHE-112.897.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Patrick Jean, von Wyssachen, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005358554, Registre du commerce Berne, (36)
SAS Service Allergie Suisse SA, in Bern, CHE-112.897.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Jörg, von Glarus Nord, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider Treuhand und Revisions AG (CHE-110.162.231), in Zollikofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004523472, Registre du commerce Berne, (36)
SAS Service Allergie Suisse SA, in Bern, CHE-112.897.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer, Alfred Erwin, von Thierachern, in Krattigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Daniel, von Ried-Brig, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schäppi, Georg, von Oberrieden, in Erlenbach ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brun, Jörg, von Glarus Nord, in Uerikon (Stäfa), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.