Renseignements sur SaniPlus Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SaniPlus Sàrl
- SaniPlus Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Les Evouettes. SaniPlus Sàrl appartient au secteur «Bâtiments général» et est actuellement actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 13.03.2012, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-225.771.422.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.04.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Port-Valais
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.008.280-2
IDE/TVA
CHE-225.771.422
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction de villas, d'immeubles et rénovations, ainsi que fourniture de marchandises en relation avec l'immobilier; installations sanitaires, chauffage et ventilation; nettoyage des bâtiments et conciergeries; la société pourra également créer des succursales en Suisse et à l'étranger; elle pourra également participer à toute société, acquérir ou verser des honoraires et commissions, négocier et exécuter des contrats divers ou de commissions dans différents pays.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ADC Deco Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SaniPlus Sàrl
Numéro de publication: 6592018, Registre du commerce Valais, (621)
ADC Deco Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.008.280-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 138 du 19.07.2011, Publ. 6261478).
Modification des statuts:
05.03.2012.
Nouvelle raison sociale:
SaniPlus Sàrl.
Nouveau but:
construction de villas, d'immeubles et rénovations, ainsi que fourniture de marchandises en relation avec l'immobilier;
installations sanitaires, chauffage et ventilation;
nettoyage des bâtiments et conciergeries;
la société pourra également créer des succursales en Suisse et à l'étranger;
elle pourra également participer à toute société, acquérir ou verser des honoraires et commissions, négocier et exécuter des contrats divers ou de commissions dans différents pays.
Numéro de publication: 6261478, Registre du commerce Valais, (621)
ADC Deco Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.008.280-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 69 du 07.04.2011, Publ. 6112420).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Danz, Daniel Albert, de Grossaffoltern, à Vouvry, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Zeiter, Cedric, de Grafschaft, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Nascimento Augusto, Alfredo Antonio, citoyen portugais, à Les Evouettes (Port-Valais), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants avec signature collective à deux et avec 11 parts sociale de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6112420, Registre du commerce Valais, (621)
ADC Deco Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.008.280-2, Rue du Clos 11, 1897 Les Evouettes, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
30.03.2011.
But:
construction de villas et d'immeubles ainsi que rénovations;
fourniture de marchandises en relation avec l'immobilier (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 30.03.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Nascimento Augusto, Alfredo Antonio, citoyen portugais, à Les Evouettes (Port-Valais), associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00;
Danz, Daniel Albert, de Grossaffoltern, à Vouvry, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Zeiter, Cedric, de Grafschaft, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.