Renseignements sur sandstrahlen.ch GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de sandstrahlen.ch GmbH
- sandstrahlen.ch GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication et traitement du fer et de l'acier. Le siège social se trouve à Flims Dorf.
- sandstrahlen.ch GmbH a 4 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.07.2020.
- L'IDI d'entreprise est CHE-110.038.275.
- Flims Transporte AG, Kanalservice Surselva AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Caspar Elvedi,
Monika Elvedi,
Gion Candrian,
Mario Hardegger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.02.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Flims
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.001.306-0
IDE/TVA
CHE-110.038.275
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Sandstrahlen von Waren aller Art, den Handel mit Waren aller Art für den Gross- sowie Detailhandel, insbesondere mit Waren der Bau- und Baunebenbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour sandstrahlen.ch GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004936611, Registre du commerce Grisons, (350)
sandstrahlen.ch GmbH, in Flims, CHE-110.038.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, S.0, Publ. 2142301).
Domizil neu:
Via Punt la Reisga 6, 7017 Flims Dorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenisch, Carli, von Ilanz/Glion, in Flims, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Camenisch, Robert, von Ilanz/Glion, in Trin, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Caduff + Tannò AG (CHE-109.099.614), in Chur, Gesellschafterin, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Candrian Holzbau AG (CHE-108.650.573), in Flims, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elvedi, Caspar, von Lumnezia, in Breil/Brigels, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Elvedi, Monika, von Lumnezia, in Breil/Brigels, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2142301, Registre du commerce Grisons, (350)
sandstrahlen.ch GmbH, in Flims, CHE-110.038.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7202480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandes Catarino, Vitor, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bonaduz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff + Tannò AG (CHE-109.099.614), in Chur, Gesellschafterin, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Caduff + Tannò AG (CH-350.3.007.652-7) und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Camenisch, Carli, von Ilanz/Glion, in Flims, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: von Riein];
Camenisch, Robert, von Ilanz/Glion, in Trin, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: von Riein];
Candrian Holzbau AG (CHE-108.650.573), in Flims, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Candrian Holzbau AG (CH-350.3.006.230-9)].
Numéro de publication: 7202480, Registre du commerce Grisons, (350)
sandstrahlen.ch GmbH, in Flims, CH-350.4.001.306-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, Publ. 7014722).
Domizil neu:
Via Punt la Reisga 12, 7017 Flims Dorf, [behördliche Umadressierung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.