Renseignements sur Samaris-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Samaris-Stiftung
- Samaris-Stiftung est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Weinfelden.
- La direction se compose de 4 personnes. L'organisation a été fondée le 14.02.1990.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 01.04.2019.
- Samaris-Stiftung est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-110.386.552.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Fleischmann Immobilien AG, Fleischmann Liegenschaften AG, Werner Fleischmann AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christa Fleischmann-Schubnell,
Regina Sonja Fleischmann,
Werner Fleischmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Christa Fleischmann-Schubnell,
Regina Sonja Fleischmann,
Werner Fleischmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.009.785-2
IDE/TVA
CHE-110.386.552
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Wirtschaftlich und sozial schlechter gestellte Personen und Institutionen zu unterstützen. Über Art und Umfang der Stiftungsleistungen beschliesst der Stiftungsrat.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag weinfelden | Weinfelden | 29.10.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Samaris-Foundation
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Samaris-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004600181, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Samaris-Stiftung, in Weinfelden, CHE-110.386.552, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunnschweiler-Seeberger, Ruth, von Hauptwil-Gottshaus, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3676323, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Samaris-Stiftung, in Weinfelden, CHE-110.386.552, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6907502).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann-Schubnell, Christa, von Winterthur und Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann, Regina Sonja, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6907502, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Samaris-Stiftung, in Weinfelden, CH-440.7.009.785-2, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 15, Publ. 4574198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
steffen rausch kessler ag weinfelden (CH-440.3.014.219-5), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: steffenrausch AG Unternehmensberatung / Treuhand].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.