Renseignements sur SA Turispo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SA Turispo
- SA Turispo avec son siège à Lugano est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». SA Turispo est actif.
- L’entreprise a été fondée en 12.06.1964 et a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.03.2022.
- SA Turispo est inscrite dans le canton TI sous l’IDI CHE-102.687.678.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: CREALITY SA, New Garden SAGL, PROTEAM GO SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.06.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lugano
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.008.114-9
IDE/TVA
CHE-102.687.678
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine)
La società ha per scopo l'acquisto, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, la valorizzazione, la vendita, l'amministrazione, la locazione, la sublocazione, l'investimento e la gestione in immobili all'estero a destinazione alberghiera, la gestione di immobili o complessi immobiliari in genere, nonché la prestazione dì ogni servizio inerente o connesso alla gestione immobiliare e alla manutenzione di detti immobili ed in generale il trasferimento o la costituzione anche a titolo oneroso di diritti reali o personali di godimento su beni immobili. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà altresì rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie su beni propri, di qualunque natura, personali o reali e in particolare costituire ipoteche, anche a favore di terzi e/o debiti e/o obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Conteco SA | Stabio | 24.09.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario e Commerciale Lic. rer. pol. Gianfranco Riccardi | Lugano | 08.05.2014 | 23.09.2018 | |
PPA Professional Partners SA | Lugano | <2004 | 07.05.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SA Turispo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005435951, Registre du commerce Tessin, (501)
SA Turispo, in Lugano, CHE-102.687.678, società anonima (Nr. FUSC 78 del 23.04.2020, Pubbl. 1004876139).
Statuti modificati:
15.03.2022. 17.03.2022.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo l'acquisto, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, la valorizzazione, la vendita, l'amministrazione, la locazione, la sublocazione, l'investimento e la gestione in immobili all'estero a destinazione alberghiera, la gestione di immobili o complessi immobiliari in genere, nonché la prestazione dì ogni servizio inerente o connesso alla gestione immobiliare e alla manutenzione di detti immobili ed in generale il trasferimento o la costituzione anche a titolo oneroso di diritti reali o personali di godimento su beni immobili. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà altresì rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie su beni propri, di qualunque natura, personali o reali e in particolare costituire ipoteche, anche a favore di terzi e/o debiti e/o obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Govi, Orlando, da Tresa, in Lodrina (BR), presidente, con firma individuale [finora: da Monteggio];
Govi, Jasmine, da Tresa, in Monteggio (Tresa), membro, con firma individuale [finora: da Monteggio, in Monteggio].
Numéro de publication: HR02-1004876139, Registre du commerce Tessin, (501)
SA Turispo, in Lugano, CHE-102.687.678, società anonima (Nr. FUSC 184 del 24.09.2018, Pubbl. 1004461452).
Nuovo recapito:
c/o Interdebita SA, Via Monte Boglia 20, 6900 Lugano.
Numéro de publication: HR02-1004461452, Registre du commerce Tessin, (501)
SA Turispo, in Lugano, CHE-102.687.678, società anonima (Nr. FUSC 134 del 13.07.2016, Pubbl. 2950821).
Nuovo recapito:
c/o Avv. Giovanni Polar, Piazza Molino Nuovo 15, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo Casel.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Studio Fiduciario e Commerciale Lic. rer. pol. Gianfranco Riccardi (CHE-108.225.951), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Conteco SA (CHE-103.222.299), in Stabio, ufficio di revisione.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.