Renseignements sur Ruopige Optik Reussbühl GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ruopige Optik Reussbühl GmbH
- Ruopige Optik Reussbühl GmbH a son siège social à Luzern et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- Ruopige Optik Reussbühl GmbH a été fondée le 04.09.2017.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.07.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Ruopige Optik Reussbühl GmbH est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-172.484.979.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Don Carlos GmbH, Gourmet Gonzàlez GmbH, Vintagestore GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.804.383-8
IDE/TVA
CHE-172.484.979
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit optischen Artikeln aller Art wie namentlich Brillenfassungen, Sonnenbrillen, Brillengläsern und Kontaktlinsen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ruopige Optik Reussbühl GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004674253, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ruopige Optik Reussbühl GmbH, in Luzern, CHE-172.484.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister-Lang, Anita, von Luzern, in Emmen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Pfister, Ignaz, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschümperlin, Rolf, von Schwyz, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00].
Numéro de publication: 3738809, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ruopige Optik Reussbühl GmbH, in Luzern, CHE-172.484.979, Ruopigenplatz 14, 6015 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2017.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit optischen Artikeln aller Art wie namentlich Brillenfassungen, Sonnenbrillen, Brillengläsern und Kontaktlinsen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 01.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tschümperlin, Rolf, von Schwyz, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Pfister-Lang, Anita, von Luzern, in Emmen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Pfister, Ignaz, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.