Renseignements sur RS Solar Storen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RS Solar Storen AG
- RS Solar Storen AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Basel.
- L’entreprise a été fondée en 25.03.1988 et a 3 personnes à la direction.
- Le 19.03.2018, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise RS Solar Storen AG est inscrite sous l’IDI CHE-100.791.253.
- À la même adresse comme RS Solar Storen AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Schweizer Söhne Malen Gipsen AG, sipen ag.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.03.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.005.193-6
IDE/TVA
CHE-100.791.253
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von Rolläden, Lamellen- und Sonnenstoren sowie Durchführung von Unterhalts- und Reparaturarbeiten auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Jeannottat AG in Liquidation | Binningen | <2004 | 11.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RS Solar Storen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4119907, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
RS Solar Storen AG, in Basel, CHE-100.791.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, Publ. 5339562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Fabrice, von Langnau im Emmental, in St. Louis (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Bernhard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5339562, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
RS Solar Storen AG, in Basel, CH-270.3.005.193-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2004, S. 6, Publ. 2427592).
Statutenänderung:
03.11.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Jeannottat AG, in Binningen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2427592, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
RS Solar Storen AG, in Basel, CH-270.3.005.193-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.1997, S. 4529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Jakob, von Münchenbuchsee und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Urs, von Münchenbuchsee und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.