Adresse
c/o Redouane Seddiki
Avenue du Silo 10
1020 Renens VD
Renseignements sur RS LOCATIONS SARL
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RS LOCATIONS SARL
- RS LOCATIONS SARL est actuellement actif et est dans le secteur Location de véhicules. Le siège social se trouve à Renens VD.
- L’entreprise a été fondée le 11.08.2000.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 25.11.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-100.969.410.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Aquaflex Sanitaire Sàrl, Seddiki Redouane.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.08.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Renens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.012.296-5
IDE/TVA
CHE-100.969.410
Secteur
Location de véhicules
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: la location de véhicules automobiles; les transports en tout genre; toute activité commerciale et de service dans le domaine automobile, en particulier l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la location de tous biens et marchandises liés aux marchés des véhicules automobiles (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PICCARD Transports S. à r.l.
- PICCARD Transports Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RS LOCATIONS SARL
Numéro de publication: HR02-1004767481, Registre du commerce Vaud, (550)
PICCARD Transports Sàrl, à Lutry, CHE-100.969.410 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Piccard Philippe, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Seddiki Redouane, de et à Renens, nouvel associé avec 200 parts de CHF 100, gérant avec signature individuelle. Statuts modifiés le 12 novembre 2019.
Nouvelle raison de commerce:
RS LOCATIONS SARL. Siège transféré à Renens (VD).
Nouvelle adresse:
Avenue du Silo 10, c/o Redouane Seddiki, 1020 Renens VD.
Nouveau but:
la société a pour but: la location de véhicules automobiles;
les transports en tout genre;
toute activité commerciale et de service dans le domaine automobile, en particulier l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la location de tous biens et marchandises liés aux marchés des véhicules automobiles (pour but complet cf. statuts).
Nouvelles communications aux associés:
par écrit ou par courriel. La disposition statutaire relative à la reprise de biens envisagée est abrogée conformément à l'art. 628 al. 4 CO.
Numéro de publication: 5098476, Registre du commerce Vaud, (550)
PICCARD Transports Sàrl, à Lutry, CH-550-1012296-5 (FOSC du 19.06.2009, p. 32/5078802).
Rectificatif:
le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100, dont Piccard Philippe est titulaire (et non 200 parts sociales de CHF 1'000, comme publié).
Numéro de publication: 5078802, Registre du commerce Vaud, (550)
PICCARD Transports S. à r.l., à Lutry, CH-550-1012296-5, transports en tout genre (FOSC du 28.02.2002, p. 20/361526). Statuts modifiés le 10 juin 2009.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
PICCARD Transports Sàrl.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration du gérant du 10 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Le capital social de CHF 20'000 se compose de 200 parts sociales de CHF 1'000, dont Piccard Philippe est titulaire.
Communications aux associés:
par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable (p. ex. courrier écrit, télécopie, courrier électronique).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.