Adresse
c/o Thierry Stettler
Giessereiweg 9
3007 Bern
Renseignements sur Royal Ropes GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Royal Ropes GmbH
- Royal Ropes GmbH a son siège social à Bern et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication d’équipements de sport».
- La direction de l’entreprise Royal Ropes GmbH est composée de 8 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.06.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-150.145.718.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.066.015-2
IDE/TVA
CHE-150.145.718
Secteur
Fabrication d’équipements de sport
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Produkten im Bereich Bungeesurfen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere Organisation und Durchführung von Events im vorstehenden Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Royal Ropes Ltd liab. Co
- Royal Ropes Sàrl
- Royal Ropes Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Royal Ropes GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005763604, Registre du commerce Berne, (36)
Royal Ropes GmbH, in Bern, CHE-150.145.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063239).
Domizil neu:
c/o Thierry Stettler, Giessereiweg 9, 3007 Bern.
Numéro de publication: HR02-1005063239, Registre du commerce Berne, (36)
Royal Ropes GmbH, in Bern, CHE-150.145.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206441).
Domizil neu:
c/o Thierry Stettler, Parkstrasse 13, 3014 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Moritz Kaspar, von Bowil, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schiess, Francesco Martin Roberto Denis, von Herisau, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sunier, Patrice Olivier, von Nods, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Thierry Olivier, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jordi, Simeon, von Ochlenberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Loosli, Luc Pascal, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hunziker, Dominik Dionys, von Staffelbach, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Raaflaub, Reto Manuel, von Saanen, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ryffel, Stephan Alexander, von Stäfa, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmid, Philipp Luca, von Schüpfheim, in Einigen (Spiez), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steffisburg, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Siegenthaler, Luc Beat, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3206441, Registre du commerce Berne, (36)
Royal Ropes GmbH, in Bern, CHE-150.145.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Simeon, von Ochlenberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Raaflaub, Reto Manuel, von Saanen, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)];
Stettler, Thierry Olivier, von Bolligen, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.