Renseignements sur ROWO-PLAST AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ROWO-PLAST AG
- ROWO-PLAST AG est active dans le secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Trimbach.
- La direction de l’entreprise ROWO-PLAST AG est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.07.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-105.727.618.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.03.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Trimbach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.3.003.342-1
IDE/TVA
CHE-105.727.618
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Applikation und Verarbeitung von Kunststoffen am Bau. Kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grütter Treuhand und Revisions AG | Wangen bei Olten | 03.04.2001 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ROWO-PLAST AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005512554, Registre du commerce Soleure, (241)
ROWO-PLAST AG, in Trimbach, CHE-105.727.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004991267).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Dario, von Buckten, in Lostorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher-Gloor, Evelin, von Muhen, in Däniken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004991267, Registre du commerce Soleure, (241)
ROWO-PLAST AG, in Trimbach, CHE-105.727.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umiker, René, von Zürich, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woehrle, Robert, von Basel, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004878525, Registre du commerce Soleure, (241)
ROWO-PLAST AG, in Trimbach, CHE-105.727.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S.13, Publ. 5786536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woehrle, Robert, von Basel, in Starrkirch-Wil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gervasoni-Loberti, Anita, von Olten, in Stüsslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umiker, René, von Zürich, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.