Adresse
c/o Ruth Faller Graf
Untere Wolfackerstrasse 7
8280 Kreuzlingen
Renseignements sur Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz
- Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz est une Fondation basée à Kreuzlingen. Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz appartient au secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 6 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 13.04.2018.
- Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-110.408.538.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Daniel Peter Geisselhardt,
Ruth Faller Graf,
Eva Häberlin-Wenaweser,
Kurt Gerhard Spring,
Josef Anton Teuscher
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniel Peter Geisselhardt,
Ruth Faller Graf,
Eva Häberlin-Wenaweser,
Kurt Gerhard Spring,
Josef Anton Teuscher
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.05.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Kreuzlingen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.012.664-6
IDE/TVA
CHE-110.408.538
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwirklichung der rotarischen Zielsetzungen im Sinne des Dienstes an Mitmenschen, und zwar insbesondere durch Hilfeleistungen zugunsten von in Not oder Bedrängnis geratenen Menschen im In- und Ausland; Hilfeleistungen an ältere, bedürftige oder kranke Menschen; Ausbildung und Förderung von Jugendlichen; Förderung des internationalen Lehrlings-, Schüler- bzw. Studentenaustausches.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4170731, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz, in Kreuzlingen, CHE-110.408.538, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 963891).
Domizil neu:
c/o Ruth Faller Graf, Untere Wolfackerstrasse 7, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. Bruno, von Quarten, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Giancarlo, von Breggia, in Berlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisselhardt, Daniel, von Wittenbach, in Ermatingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faller Graf, Ruth, von Arbon, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 963891, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz, in Kreuzlingen, CH-440.7.012.664-6, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 13, Publ. 4371532).
Domizil neu:
c/o Dr. Bruno Schneider, Storenstrasse 6 A, 8280 Kreuzlingen. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 22.10.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Doris Maria, von Zürich, in Kreuzlingen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Bruno, von Quarten, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galli, Giancarlo, von Breggia, in Berlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Eva, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Kurt, von Steffisburg, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4371532, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rotary Stiftung Kreuzlingen-Konstanz, in Kreuzlingen, CH-440.7.012.664-6, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.1999, S. 3646).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.