Renseignements sur Rod SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rod SA
- Rod SA à Moudon est une Société anonyme du domaine «Transport routier de personnes et marchandises». Rod SA est actif.
- L’entreprise a été fondée le 06.04.1970.
- Le 05.09.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-100.231.830.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.04.1970
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Moudon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.167.881-7
IDE/TVA
CHE-100.231.830
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de transport de choses, de terrassement, de démolition et de graviers; opérations commerciales et financières, à l'exception de celles résultant du mandat d'intermédiaire financier.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
mafidu.com fiduciaire SA | Montanaire | 07.12.2016 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
mafidu.com Véronique Delessert Pernet | Moudon | 29.11.2010 | 06.12.2016 | |
Fidalis SA | Lausanne | <2004 | 28.11.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- S.I. Mézières Transports S.A.
- SI Mézières Transports SA
- Mézières Transports SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rod SA
Numéro de publication: HR02-1005554797, Registre du commerce Vaud, (550)
Rod SA, à Moudon, CHE-100.231.830 (FOSC du 13.07.2021, p. 0/1005248089). Rod Martine et Gabriel Philippe ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Pereira Almeida George, du Portugal, à Jorat-Mézières, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005248089, Registre du commerce Vaud, (550)
Rod SA, à Moudon, CHE-100.231.830 (FOSC du 26.04.2021, p. 0/1005160128).
Nouvelle adresse:
Z. I Pré-Bryand 1, 1510 Moudon.
Numéro de publication: HR02-1005160128, Registre du commerce Vaud, (550)
Rod SA, à Moudon, CHE-100.231.830 (FOSC du 03.10.2017, p. 0/3786633). De Jesus Almeida Manuel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.