Adresse
Route de Genève 17
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Renseignements sur Rocca-Simond SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rocca-Simond SA
- Rocca-Simond SA avec son siège à Cheseaux-sur-Lausanne est une Société anonyme du domaine «Autres commerces avec des biens divers». Rocca-Simond SA est actif.
- La direction de l’entreprise Rocca-Simond SA est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.12.2023.
- L’entreprise Rocca-Simond SA est inscrite sous l’IDI CHE-104.117.995.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Josiane Mireille Deillon,
Benjamin Philippe Deillon,
Matthieu Deillon,
Philippe Eugène Alfred Deillon
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.05.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cheseaux-sur-Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.011.285-5
IDE/TVA
CHE-104.117.995
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le commerce et le transport de tous produits, ainsi que toutes activités dans le domaine de l'immobilier, en particulier l'achat, la vente, la construction, le courtage, l'expertise et la gérance d'immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut créer des sucursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut prendre des participations à toutes entreprises, exercer toutes activités et se charger de toutes fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire et Gérance Patrick Ridoux SA | Payerne | <2004 | 13.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Mandrini SA
- Satem-Mandrin SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rocca-Simond SA
Numéro de publication: HR02-1005920838, Registre du commerce Vaud, (550)
Rocca-Simond SA, à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-104.117.995 (FOSC du 03.08.2023, p. 0/1005809598).
Rectificatif:
l'inscription n° 12405 du 28.07.2023 (FOSC du 03.08.2023, p. 0/1005809598) est rectifiée en ce sens que l'adresse exacte est: Route de Genève 17, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne (et non Route de Genève 11, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, comme publié).
Numéro de publication: HR02-1005809598, Registre du commerce Vaud, (550)
Rocca-Simond SA, à Vallorbe, CHE-104.117.995 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 12.07.2023. Siège transféré à Cheseaux-sur-Lausanne.
Nouvelle adresse:
Route de Genève 11, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
Nouveau but:
la société a pour but le commerce et le transport de tous produits, ainsi que toutes activités dans le domaine de l'immobilier, en particulier l'achat, la vente, la construction, le courtage, l'expertise et la gérance d'immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut créer des sucursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut prendre des participations à toutes entreprises, exercer toutes activités et se charger de toutes fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts. Porchet Bernard n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Deillon Philippe est maintenant à Savièse. Deillon Josiane, de Vuisternens-devant-Romont, à Savièse, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Deillon Benjamin, de Vuisternens-devant-Romont, à Mont-sur-Rolle, membre de la direction, et Deillon Matthieu, de Vuisternens-devant-Romont, à Saint-Prex, membre de la direction.
Numéro de publication: 5137340, Registre du commerce Vaud, (550)
Rocca-Simond SA, à Vallorbe, CH-550-1011285-5, commerce d'huiles et de graisses minérales, carburants et autres produits similaires et transport de marchandises (FOSC du 21.11.2006, p. 14/3644476). Statuts modifiés le 25 juin 2009.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du conseil d'administration du 25 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Deillon Philippe est désormais de Vuisternens-devant-Romont. Fiduciaire Christian Panchaud S.A. n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.