Renseignements sur Robert Küng Verwaltungs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Robert Küng Verwaltungs AG
- Robert Küng Verwaltungs AG est une Société anonyme basée à Rapperswil SG. Robert Küng Verwaltungs AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 16.04.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-100.805.300.
- Outre l’entreprise Robert Küng Verwaltungs AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: AnW Glow GmbH, HAASE Webshops.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.04.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rapperswil-Jona
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.022.387-8
IDE/TVA
CHE-100.805.300
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf, Verwaltung von Liegenschaften aller Art, Einrichtung und Führung gastgewerblicher und anderer Betriebe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Künzle Treuhand AG | Rapperswil-Jona | <2004 | 17.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Küng Robert Verwaltungs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert Küng Verwaltungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006010192, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Robert Küng Verwaltungs AG, in Rapperswil-Jona, CHE-100.805.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S.13, Publ. 4931376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Robert, von Oberurnen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Lukas Adrian, von Zürich, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Helene Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4931376, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Robert Küng Verwaltungs AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.022.387-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, S. 13, Publ. 3879456).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Verwaltung von Liegenschaften aller Art, Einrichtung und Führung gastgewerblicher und anderer Betriebe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle Treuhand AG, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3879456, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Robert Küng Verwaltungs AG, bisher in Rapperswil SG, CH-320.3.022.387-8, Kauf, Verkauf, Verwaltung von Liegenschaften aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21.07.1997, S. 5156).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Robert, von Oberurnen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil SG];
Künzle Treuhand AG, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: Künzle Treuhand AG, in Jona].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.