Renseignements sur Robert Haller AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Robert Haller AG
- Robert Haller AG avec son siège à Reinach AG est une Société anonyme du domaine «Transport routier de personnes et marchandises». Robert Haller AG est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 11.10.1991.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.11.2020.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Robert Haller AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.10.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.010.081-3
IDE/TVA
CHE-107.317.208
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Transporte aller Art, baugewerbliche Arbeiten wie Aushub und Abbruch; kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie gleichartige solche erwerben oder errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Marcel Widmer AG | Reinach (AG) | 13.01.2012 | 27.01.2015 | |
Marcel Widmer, Treuhand, Unternehmensberatung | Reinach (AG) | <2004 | 12.01.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Haller Robert AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert Haller AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005017184, Registre du commerce Argovie, (400)
Robert Haller AG, in Reinach (AG), CHE-107.317.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Robert, von Schlossrued, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004801549, Registre du commerce Argovie, (400)
Robert Haller AG, in Reinach (AG), CHE-107.317.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, S.0, Publ. 1956837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Robert, von Schlossrued, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haller, Evelyne, genannt Eveline, von Schlossrued, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Haller, Eveline, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 1956837, Registre du commerce Argovie, (400)
Robert Haller AG, in Reinach AG, CHE-107.317.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6504322).
Statutenänderung:
15.01.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief, Fax oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Marcel Widmer AG (CHE-114.362.941), in Reinach AG, Revisionsstelle.