Filiales (1)
Renseignements sur Robert & Esslinger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Robert & Esslinger AG
- Robert & Esslinger AG à Rickenbach SO est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Robert & Esslinger AG est actif.
- L’entreprise a été fondée le 21.08.1997.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.08.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-106.835.156.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.08.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rickenbach (SO)
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.2.004.135-4
IDE/TVA
CHE-106.835.156
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Architekturbüros. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Robert & Esslinger Architektur
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert & Esslinger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005822003, Registre du commerce Soleure, (241)
Robert & Esslinger AG, in Rickenbach (SO), CHE-106.835.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S.15, Publ. 5729540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robert, Daniel, von Le Locle, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esslinger, Reto, von Davos, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bolliger, Lars, von Küttigen, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5729540, Registre du commerce Soleure, (241)
Robert & Esslinger AG, in Rickenbach SO, CH-249.2.004.135-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 17, Publ. 5689384).
Zweigniederlassung neu:
Zofingen (CH-400.9.020.571-5).
Numéro de publication: 5689384, Registre du commerce Soleure, (241)
Robert & Esslinger Architektur, in Rickenbach SO, CH-249.2.004.135-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2005, S. 13, Publ. 2725036).
Statuten neu:
14.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 363'320.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'172.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Robert & Esslinger AG.
Zweck neu:
Führung eines Architekturbüros. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 01.01.1997]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert, Daniel, von Le Locle, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen bei Olten, Gesellschafter];
Esslinger, Reto, von Davos, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.