Renseignements sur Robert Ehrismann AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Robert Ehrismann AG
- Robert Ehrismann AG est une Société anonyme basée à Windisch. Robert Ehrismann AG appartient au secteur «Recherche et développement» et est actuellement actif.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 10.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Robert Ehrismann AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-101.749.986.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Alejandro Ehrismann,
Miriam Ehrismann,
Monica Ehrismann,
Stefan Ehrismann
les plus récents personnes habilitée à signer
Alejandro Ehrismann,
Miriam Ehrismann,
Monica Ehrismann,
Stefan Ehrismann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.01.1962
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Windisch
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.919.075-8
IDE/TVA
CHE-101.749.986
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Übernahme sowie Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Produkten, Lizenzen und Herstellungsverfahren; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie mit ihr verbundenen Gesellschaften Darlehen und Sicherheiten gewähren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wirz Treuhand AG, Schöftland | Schöftland | <2004 | 13.08.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ehrismann Robert AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Luxorit Rollplastik | 04.10.2013 | actif | 55554/2013 |
Dernières notifications FOSC pour Robert Ehrismann AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006126185, Registre du commerce Argovie, (400)
Robert Ehrismann AG, in Windisch, CHE-101.749.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrismann-Schenkel, Maya, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Alejandro, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2321661, Registre du commerce Argovie, (400)
Robert Ehrismann AG, in Windisch, CHE-101.749.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.58 vom 24.03.1999).
Statutenänderung:
15.06.2015.
Zweck neu:
Übernahme sowie Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Produkten, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie mit ihr verbundenen Gesellschaften Darlehen und Sicherheiten gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1963 und Sacheinlagevertrag vom 31.1.1964 der Kommanditgesellschaft 'Rob. Ehrismann & Co.', in Windisch (Firmenbuch NF XI 21);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 250'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz Treuhand AG, Schöftland ( CHE-106.260.451), in Schöftland, Revisionsstelle und Ehrismann-Schenkel, Alfred, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Miriam, von Wetzikon (ZH), in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Ehrismann-Schenkel, Maya, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura] und Ehrismann, Monica, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Robert Ehrismann AG, in W i n d i s c h, Fabrikation von und Handel mit Maschinen usw. für die Strassenmarkierung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.1994, S. 1206).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann- Schenkel, Alfred, von Wetzikon, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wetzikon ZH, Präsident];
Ehrismann, Stefan, von Wetzikon, in Windisch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelprokura].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.