Adresse
Chemin de la Tuilerie 13A
2853 Courfaivre
Renseignements sur Robert & Chalverat Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Robert & Chalverat Sàrl
- Robert & Chalverat Sàrl avec son siège à Courfaivre est actif. Robert & Chalverat Sàrl est active dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 12.07.2012.
- Le 01.05.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce JU est le suivant: CHE-156.085.457.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.07.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Haute-Sorne
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.4.005.951-1
IDE/TVA
CHE-156.085.457
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de menuiserie (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Menuiserie Robert Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert & Chalverat Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006023077, Registre du commerce Jura, (670)
Robert & Chalverat Sàrl, à Haute-Sorne, CHE-156.085.457, société à responsabilité limitée (No. FOSC 80 du 27.04.2021, Publ. 1005161887).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chalverat, Carole Jeanne, de Châtillon (JU), à Delémont, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Robert, Cédric Olivier, de Le Locle, à Bassecourt (Haute-Sorne), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Robert-Nicoud, Cédric Olivier, à Delémont, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005161887, Registre du commerce Jura, (670)
Menuiserie Robert Sàrl, à Delémont, CHE-156.085.457, société à responsabilité limitée (No. FOSC 137 du 17.07.2012, p.0, Publ. 6772504).
Modification des statuts:
20.04.2021.
Nouvelle raison sociale:
Robert & Chalverat Sàrl.
Nouveau siège:
Haute-Sorne.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Tuilerie 13A, 2853 Courfaivre.
Inscription ou modification de personne(s):
Robert-Nicoud, Cédric Olivier, de Le Locle, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Robert-Nicoud, Cédric, de Les Ponts-de-Martel, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Chalverat, Carole Jeanne, de Châtillon (JU), à Delémont, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6772504, Registre du commerce Jura, (670)
Menuiserie Robert Sàrl, à Delémont, CH-670.4.005.951-1, c/o Cédric Robert-Nicoud, Rue des Champois 7, 2800 Delémont, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.07.2012.
But:
Exploitation d'une entreprise de menuiserie (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 11.07.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Robert-Nicoud, Cédric, de Les Ponts-de-Martel, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.