Adresse
c/o E. Walker
Weingartenstrasse 56
3904 Naters
Renseignements sur Richard Walker Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Richard Walker Stiftung
- Richard Walker Stiftung est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Naters.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.07.2014. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-110.399.715.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.1996
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Naters
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.7.001.878-7
IDE/TVA
CHE-110.399.715
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bedürftigen Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Naters eine Berufsausbildung oder ein Studium zu ermöglichen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ACG Treuhand AG in Liquidation | Visp | 10.05.2012 | 12.11.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Walker Richard Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Richard Walker Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1597657, Registre du commerce Valais, (600)
Richard Walker Stiftung, in Naters, CHE-110.399.715, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7128222).
Urkundenänderung:
22.08.2013, 20.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker-Gertschen, Ella, genannt Elly, von Bitsch und Naters, in Naters, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Walker-Gertschen, Elly].
Numéro de publication: 7128222, Registre du commerce Valais, (600)
Richard Walker Stiftung, in Naters, CH-600.7.001.878-7, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, S. 0, Publ. 6673728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nanzer-Hutter, Edith, von Mund und Brig-Glis, in Naters, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imstepf-Wyssen, Silvia, von Naters, in Naters, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6673728, Registre du commerce Valais, (600)
Richard Walker Stiftung, in Naters, CH-600.7.001.878-7, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 20, Publ. 4333684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brutsche Walter, in Naters, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACG Treuhand AG (CH-600.3.000.006-9), in Visp, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.