Filiales (1)
Renseignements sur Richard Conseils Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Richard Conseils Sàrl
- Richard Conseils Sàrl de Givisiez est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actif.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 13.04.2016, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Richard Conseils Sàrl.
- Outre l’entreprise Richard Conseils Sàrl il sont inscrits 7 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Bureau Technique Protection Incendie Sàrl, Etude Sébastien Guisolan SA, Groupe Préventis SA.
Direction (5)
Organe de gestion
Michel Roland Richard,
Elodie Richard,
Joëlle Richard,
Julianne Bertschy,
Mathieu Roland Richard
les plus récents personnes habilitée à signer
Michel Roland Richard,
Elodie Richard,
Joëlle Richard,
Julianne Bertschy,
Mathieu Roland Richard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Givisiez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.547.962-6
IDE/TVA
CHE-370.014.279
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseil de prévention dans les domaines de la sécurité incendie, sûreté et santé au travail; établissement de concepts de sécurité incendie, désenfumage, simulation de désenfumage et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté; instruction et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté; achat et vente de matériel de sécurité; conseil dans le domaine du facility management (gestion globale des fonctions support de l'entreprise); location de personnel, de tous biens mobiliers et immobiliers, de tous services à des tiers (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Richard Conseils Sàrl
Numéro de publication: 2776251, Registre du commerce Fribourg, (217)
Richard Conseils Sàrl, à Givisiez, CHE-370.014.279 (FOSC du 17.04.2014, p. 0/1459441). La succursale de Conthey (CHE-499.351.002) est radiée (FOSC du 04.04.2016, Id 257889).
Numéro de publication: 1459441, Registre du commerce Fribourg, (217)
Richard Conseils Sàrl, à Vaulruz, CHE-370.014.279 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Siège transféré à Givisiez.
Nouvelle adresse:
Route des Fluides 7, 1762 Givisiez. Statuts modifiés le 02.04.2014.
Nouveau but:
conseil de prévention dans les domaines de la sécurité incendie, sûreté et santé au travail;
établissement de concepts de sécurité incendie, désenfumage, simulation de désenfumage et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté;
instruction et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté;
achat et vente de matériel de sécurité;
conseil dans le domaine du facility management (gestion globale des fonctions support de l'entreprise);
location de personnel, de tous biens mobiliers et immobiliers, de tous services à des tiers (cf. statuts pour but complet). Richard Michel, gérant président, qui se nomme précisément Richard Michel Roland, et Richard Joëlle, gérante, sont maintenant tous deux domiciliés à Granges-Paccot. Richard Julianne, gérante, qui se nomme désormais Bertschy Julianne, maintenant originaire de Fribourg, a maintenant la signature collective à deux. Richard Elodie, gérante, maintenant domiciliée à Eindhoven (NL), a maintenant la signature collective à deux. Richard Mathieu, gérant, qui se nomme précisément Richard Mathieu Roland, maintenant domicilié à Les Montets, a maintenant la signature collective à deux.
Numéro de publication: 6719570, Registre du commerce Fribourg, (217)
Richard Conseils Sàrl, à Vaulruz, CH-217-3547962-6, conseil de prévention dans les domaines de la sécurité incendie, etc. (FOSC du 18.07.2011, p. 0/6258998). Inscription de la succursale de Conthey (CH-626-9014303-9) au registre du commerce du Valais Central (FOSC du 06.06.2012, Id 6707042).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.