Renseignements sur Reslan AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Reslan AG
- Reslan AG est actuellement actif et est dans le secteur Services pour les banques et instituts de crédit. Le siège social se trouve à Luzern.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 21.09.1979.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.12.2011. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.914.959.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Filis GmbH, HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.09.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.009.126-4
IDE/TVA
CHE-105.914.959
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Import- und Exportgeschäfts; Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art; Übernahme von Generalvertretungen und Lizenzen, vor allem auf dem Gebiet von Lebensmitteln, Textilrohstoffen und Textilhalb- und -fertigfabrikaten, Etiketten und Drucksachen; Erbringung von Dienstleistungen, namentlich durch Vermittlung von Konsumkrediten und Versicherungen, Inkassi, Güter- und Personentransporten und im Tourismus; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Edcon Treuhand AG | Kriens | <2004 | 16.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Reslan AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6442694, Registre du commerce Lucerne, (100)
Reslan AG, in Luzern, CH-100.3.009.126-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 12, Publ. 5657086).
Statutenänderung:
22.11.2011.
Aktien neu:
90 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 10 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Hermann, von Rain, in Rain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Tamer, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Demir, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5657086, Registre du commerce Lucerne, (100)
Reslan AG, bisher in Littau, CH-100.3.009.126-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 12, Publ. 5200506).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Littau];
Demir, Tamer, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau, in Littau].
Numéro de publication: 5200506, Registre du commerce Lucerne, (100)
Reslan AG, in Littau, CH-100.3.009.126-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2006, S. 8, Publ. 3629552).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Import- und Exportgeschäfts;
Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art;
Übernahme von Generalvertretungen und Lizenzen, vor allem auf dem Gebiet von Lebensmitteln, Textilrohstoffen und Textilhalb- und -fertigfabrikaten, Etiketten und Drucksachen;
Erbringung von Dienstleistungen, namentlich durch Vermittlung von Konsumkrediten und Versicherungen, Inkassi, Güter- und Personentransporten und im Tourismus;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Patenten und Lizenzen;
Beteiligungen.
Vinkulierung neu:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft führt in 6004 Luzern, Eisengasse 13, ein Geschäft unter der Enseigne Silver-Shop.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edcon Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.