Renseignements sur Resatec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Resatec AG
- Resatec AG a son siège social à Muhen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Resatec AG est composée de 6 personnes.
- Le 26.04.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Resatec AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-106.402.633.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Dieter Koch,
Alexandra Stöckli,
Claudio Salamoni,
Renato Salamoni,
Siegfried W. Herrmann
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muhen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.008.076-7
IDE/TVA
CHE-106.402.633
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung, Entwicklung und Konstruktion von sowie Handel mit technischen Produkten. Ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Strasser & Vögtli Treuhand AG | Hunzenschwil | 30.10.2003 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Resatec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005458647, Registre du commerce Argovie, (400)
Resatec AG, in Muhen, CHE-106.402.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Beat, von Meisterschwanden, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004775942, Registre du commerce Argovie, (400)
Resatec AG, in Muhen, CHE-106.402.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knauer, Tom, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dieter, von Widen, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004584725, Registre du commerce Argovie, (400)
Resatec AG, in Muhen, CHE-106.402.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2754439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Alexandra, von Luthern, in Wiliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Hunzenschwil, Revisionsstelle [bisher: in Küttigen];
Salamoni, Claudio, von Roggwil (BE), in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.