Renseignements sur Relhdis SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Relhdis SA
- Relhdis SA avec son siège à Fleurier est actif. Relhdis SA est active dans le domaine «Fabrication et traitement du fer et de l'acier».
- La direction de l’entreprise Relhdis SA qui a été fondée le 17.10.1994, se compose de 7 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.05.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Relhdis SA est le suivant : CHE-102.274.187.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Giorgio L. Levi Laurenti,
Alessandro Giorgio Levi Laurenti,
Maurice Levi Laurenti,
Sylvain Gabriel Henri Jacques
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Giorgio L. Levi Laurenti,
Alessandro Giorgio Levi Laurenti,
Maurice Levi Laurenti,
Roman Koch,
Stéphane Patrick José Magri
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.10.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Val-de-Travers
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.005.843-4
IDE/TVA
CHE-102.274.187
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Traitement de surfaces et décoration de mouvements (pour but complet, cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FDA Fiduciaire S.A. | Val-de-Ruz | 28.06.2017 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières en liquidation | Lausanne | 03.12.2013 | 27.06.2017 | |
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 08.03.2006 | 07.05.2009 | |
Ernst & Young SA | Neuchâtel | <2004 | 07.03.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ciposa Medical Servises SA
- Analytec SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Relhdis SA
Numéro de publication: HR02-1005746679, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Relhdis SA, à Val-de-Travers, CHE-102.274.187 (FOSC du 18.10.2022, p. 0/1005585939). Levi Laurenti Alessandro est maintenant domicilié à Walchwil.
Numéro de publication: HR02-1005585939, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Relhdis SA, à Val-de-Travers, CHE-102.274.187 (FOSC du 22.04.2022, p. 0/1005456900). Mikdashi Zuhayr, jusqu'ici président, et Scheidegger Gaston Emil ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Levi Laurenti Giorgio, d'Italie, à St. Moritz, président, Levi Laurenti Alessandro et Levi Laurenti Maurice, tous deux de Castaneda, à Zürich, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Koch Roman, de Appenzell, à Kaltbrunn.
Numéro de publication: HR02-1005456900, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Relhdis SA, à Val-de-Travers, CHE-102.274.187 (FOSC du 09.03.2018, p. 0/4103827). Signature collective à deux avec un administrateur a été conférée à Magri Stéphane Patrick José, de France, à Les Hôpitaux-Neufs, France, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.