Renseignements sur Régimo Genève SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Régimo Genève SA
- Régimo Genève SA avec son siège à Genève est actif. Régimo Genève SA est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 8 personnes. L'entreprise a été fondée le 20.05.2003.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.07.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Régimo Genève SA.
- AAG atelier d'architecture Grivel & Girod SA, Batisols Sàrl, Batisols Services Sàrl ont la même adresse comme Régimo Genève SA.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Alix Johner,
Jérôme Reymond,
Hervé Froidevaux,
Carole Claden,
Laurie Giroud
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.05.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.039.003-5
IDE/TVA
CHE-110.064.226
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exécution de tous mandats immobiliers, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, de placement et d'assistance, principalement dans le canton de Genève, à l'exception d'opérations soumises à la LFAIE.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 22.10.2012 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | 29.06.2004 | 21.10.2012 | |
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Lausanne | <2004 | 28.06.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- REGIMO GENEVE SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Régimo Genève SA
Numéro de publication: HR02-1005807841, Registre du commerce Genève, (660)
Régimo Genève SA, à Genève, CHE-110.064.226 (FOSC du 30.08.2022, p. 0/1005550933). Les 100 actions de CHF 1'000, nominatives, sont désormais liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique. Nouveaux statuts du 16.05.2023 et modifiés le 21.07.2023. Gut Michel n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Johner Alix, de Kerzers, à Lausanne, directrice.
Numéro de publication: HR02-1005550933, Registre du commerce Genève, (660)
Régimo Genève SA, à Genève, CHE-110.064.226 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622643). Freymond Olivier n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Reymond Jérôme, de Gimel, à Chavornay, président et Froidevaux Hervé, des Breuleux, à Neuchâtel, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2622643, Registre du commerce Genève, (660)
Régimo Genève SA, à Genève, CHE-110.064.226 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). La procuration de Favre Charles est radiée. Procuration collective à deux, sauf entre elles, a été conférée à Claden Carole, d'Attalens, à Genève et Giroud Laurie, de Dompierre FR, à Siviriez.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.