Renseignements sur Regenosca SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Regenosca SA
- Regenosca SA est active dans le secteur «Recherche et développement» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lausanne.
- La direction de l’entreprise Regenosca SA qui a été fondée le 10.01.2019, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 11.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-131.417.081.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.183.092-3
IDE/TVA
CHE-131.417.081
Secteur
Recherche et développement
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le développement, la production, la commercialisation et la vente de produits dans le domaine biomédical ainsi que toutes prestations de services et conseils s'y rapportant. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mères, des sociétés soeurs ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient; acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 11.07.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Regenosca AG
- Regenosca Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Regenosca SA
Numéro de publication: HR02-1006082262, Registre du commerce Vaud, (550)
Regenosca SA, à Lausanne, CHE-131.417.081 (FOSC du 31.03.2021, p. 0/1005138924). Statuts modifiés le 27.06.2024. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 17.03.2021) par décision du 27.06.2024. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 153'968, divisé en 153'968 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit (courrier recommandé) ou par courrier électronique. Pinnagoda Kalitha n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kurt-Elli Aydin, du Royaume-Uni, à Le Mont-sur-Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Organe de révision:
Fidutrust Revision SA (CHE-100.437.509), à Fribourg.
Numéro de publication: HR02-1005138924, Registre du commerce Vaud, (550)
Regenosca SA, à Lausanne, CHE-131.417.081 (FOSC du 15.01.2019, p. 0/1004542169). Statuts modifiés le 17.03.2021.
Nouveau but:
la société a pour but le développement, la production, la commercialisation et la vente de produits dans le domaine biomédical ainsi que toutes prestations de services et conseils s'y rapportant.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mères, des sociétés soeurs ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie;
opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient;
acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 129'392, divisé en 129'392 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 17.03.2021. Pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit (courrier recommandé ou courrier simple). Balet Eva-Maria, de Allemagne, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1004542169, Registre du commerce Vaud, (550)
Regenosca SA (Regenosca AG) (Regenosca Ltd), à Lausanne, Avenue de Sévelin 13C, 1004 Lausanne, CHE-131.417.081. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
7 janvier 2019.
But:
la société a pour but le développement, la production, la commercialisation et la vente de produits dans le domaine biomédical;
services de conseil dans ce domaine (pour but complet cf. statuts). Selon déclaration du 7 janvier 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Capital-actions:
CHF 102'000, entièrement libéré, divisé en 102'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit s'ils sont tous connus, sinon par insertion dans la FOSC.
Administration:
Larsson Hans Mattias, de Suède, à Lausanne, président, et Pinnagoda Kalitha, du Grand-Saconnex, à Saint-Légier-La Chiésaz, vice-président, les deux avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.