Renseignements sur Reference 5 Immobilier SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Reference 5 Immobilier SA
- Reference 5 Immobilier SA avec son siège à Etagnières est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Reference 5 Immobilier SA est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 17.03.2014.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 10.05.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-236.504.888.
- Outre l’entreprise Reference 5 Immobilier SA il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: bio.inspecta AG, succursale d'Etagnières, ISBA AG, Studio Fit & Nutri - Institut Pink Glow Sàrl.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.03.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Etagnières
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.147.325-3
IDE/TVA
CHE-236.504.888
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toute activité dans le domaine du courtage, du consulting, du développement et du financement, notamment en matière immobilière (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Reference 5 Immobilier Sàrl
- C&C Courtage Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Reference 5 Immobilier SA
Numéro de publication: HR02-1006029503, Registre du commerce Vaud, (550)
Reference 5 Immobilier SA, à Etagnières, CHE-236.504.888 (FOSC du 03.07.2020, p. 0/1004928660). Adam Christophe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Löwensberg Christian n'est plus président.
Numéro de publication: HR02-1004928660, Registre du commerce Vaud, (550)
Reference 5 Immobilier SA, à Echallens, CHE-236.504.888 (FOSC du 24.08.2017, p. 0/3713623). Statuts modifiés le 22 juin 2020. Siège transféré à Etagnières.
Nouvelle adresse:
Route de Lausanne 14, 1037 Etagnières. L'administrateur Löwensberg Christian est désormais à Aigle.
Numéro de publication: 3713623, Registre du commerce Vaud, (550)
Reference 5 Immobilier Sàrl, à Echallens, CHE-236.504.888 (FOSC du 15.03.2017, p. 0/3405687).
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 26 juin 2017 et bilan au 31 décembre 2016, présentant des actifs de CHF 151'913.54 et des passifs envers les tiers de CHF 129'227.59, soit un actif net de CHF 22'685.95, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 26 juin 2017.
Nouvelle raison de commerce:
Reference 5 Immobilier SA.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet de l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption, ni au sujet du mode de communications aux associés. Löwensberg Christian et Adam Christophe, qui ne sont plus associés-gérants, sont élus administrateurs et continuent à signer individuellement. Löwensberg Christian est nommé président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.