Renseignements sur Red River Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Red River Holding SA
- Red River Holding SA avec son siège à Cadempino est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Red River Holding SA est actif.
- La direction de l’entreprise Red River Holding SA qui a été fondée le 11.10.1961, se compose de 4 personnes.
- Le 26.03.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-100.472.061.
- Outre l’entreprise Red River Holding SA il sont inscrits 14 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Aaura Consulting SA, ACTIVA AUTOMATION SA, Archivstore Sagl.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Mirko Romeo Audemars,
Renate Anneliese Audemars,
Tanja Germana Noemi Audemars,
Dr. Flavio Roberto Alberto Audemars
les plus récents personnes habilitée à signer
Mirko Romeo Audemars,
Renate Anneliese Audemars,
Tanja Germana Noemi Audemars,
Dr. Flavio Roberto Alberto Audemars
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.10.1961
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cadempino
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.004.407-7
IDE/TVA
CHE-100.472.061
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine)
La partecipazione finanziaria a qualsiasi società o azienda commeciale, industriale, finanziaria e immobiliare, in particolare l'acquisto e la messa in valore di titoli azionari ai sensi di una società holding.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario Lorenzo Biolcati | Mendrisio | 22.05.2000 | 25.04.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Red River Holding SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005134945, Registre du commerce Tessin, (501)
Red River Holding SA, in Cadempino, CHE-100.472.061, società anonima (Nr. FUSC 80 del 26.04.2018, Pubbl. 4196389).
Statuti modificati:
18.03.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante comunicazione scritta.
Numéro de publication: 4196389, Registre du commerce Tessin, (501)
Red River Holding SA, in Cadempino, CHE-100.472.061, società anonima (Nr. FUSC 69 del 09.04.2014, Pubbl. 1444591). Con dichiarazione del 28.03.2018 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Studio Fiduciario Lorenzo Biolcati (CH-524.1.004.428-0) , in Mendrisio, ufficio di revisione.
Numéro de publication: 1444591, Registre du commerce Tessin, (501)
Red River Holding SA, in Lugano, CHE-100.472.061, società anonima (FUSC no. 118 del 21.06.2011, Pubbl. 6213662).
Statuti modificati:
31.03.2014.
Nuova sede:
Cadempino.
Nuovo recapito:
Via Ponteggia 2, 6814 Cadempino.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schwaller, Patrick, da Kammersrohr, in Pregassona (Lugano), membro, con firma individuale;
Audemars, Ivana, da Lugano, in Montagnola (Collina d'Oro), membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Audemars, Mirko Romeo, da Le Chenit, in Lugano, membro, con firma individuale;
Audemars, Tanja Germana Noemi, da Le Chenit, in Origlio, membro, con firma individuale;
Audemars, Renate Anneliese, da Le Chenit, in Melide, membro, con firma individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.