Adresse
c/o Vigier Management AG
Wylihof 24, Deitingen
4542 Luterbach
Renseignements sur Ravlied Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ravlied Holding AG
- Ravlied Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luterbach.
- Ravlied Holding AG a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.08.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-114.459.204.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.08.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Deitingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.032.845-4
IDE/TVA
CHE-114.459.204
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Industrie- und Handelsgesellschaften sowie Finanzierungen im In- und Ausland. Kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidirevisa SA | Lugano | 21.08.2008 | 15.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ravlied Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005811066, Registre du commerce Soleure, (241)
Ravlied Holding AG, in Deitingen, CHE-114.459.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005673065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Christian, von Trubschachen, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005673065, Registre du commerce Soleure, (241)
Ravlied Holding AG, in Deitingen, CHE-114.459.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel-Leuenberger, Marlise, von Worben, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004722572, Registre du commerce Soleure, (241)
Ravlied Holding AG, in Deitingen, CHE-114.459.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, S.0, Publ. 2275653).
Statutenänderung:
17.09.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 23'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 23'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Aktien neu:
23'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 14.08.2008 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 185'000 Namenaktien zu MRO 10'000.00 der B.S.A. CIMENT S.A., in Nouakchott (Mauretanien) zum Preis von MRO 1'850'000'000.00 zu übernehmen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidos, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Epple, Lukas, von Untereggen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.