Renseignements sur Rauber-Huus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rauber-Huus AG
- Rauber-Huus AG avec son siège à Wolfwil est actif. Rauber-Huus AG est active dans le domaine «Viabilisation de terrains».
- L’entreprise a été fondée en 04.05.2016 et a 4 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 01.02.2019.
- Rauber-Huus AG est inscrite dans le canton SO sous l’IDI CHE-439.502.562.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marielle Pulaj,
Mehdi Martin Saleh,
Monika Saleh,
Denise Rauber
les plus récents personnes habilitée à signer
Marielle Pulaj,
Mehdi Martin Saleh,
Monika Saleh,
Denise Rauber
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.05.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wolfwil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.014.680-0
IDE/TVA
CHE-439.502.562
Secteur
Viabilisation de terrains
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Veräusserung sowie Nutzung von Liegenschaften, insbesondere Projektierung und Bau von Wohnhäusern von hochstehender ökologischer Qualität, soweit möglich und wirtschaftlich verantwortbar in Massivholzbauweise. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rauber-Huus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004556443, Registre du commerce Soleure, (241)
Rauber-Huus AG, in Wolfwil, CHE-439.502.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzeler, Hans Günter, von Meilen, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulaj, Marielle, von Wolfwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Denise Rauber;
Saleh, Mehdi Martin, von Wolfwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Denise Rauber;
Saleh, Monika, von Wolfwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Denise Rauber.
Numéro de publication: 2823521, Registre du commerce Soleure, (241)
Rauber-Huus AG, in Wolfwil, CHE-439.502.562, Chamberweg 6, 4628 Wolfwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2016.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung sowie Nutzung von Liegenschaften, insbesondere Projektierung und Bau von Wohnhäusern von hochstehender ökologischer Qualität, soweit möglich und wirtschaftlich verantwortbar in Massivholzbauweise. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 900'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.
Aktien:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 29.04.2016 das Grundstück Grundbuch Wolfwil Nr. 422, wofür 531 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rauber, Denise, von Wolfwil, in Wolfwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Winzeler, Hans Günter, von Meilen, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.