Renseignements sur Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger
- Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger à Zwieselberg est une Raison individuelle du domaine «Location de machines et d’autres biens mobiliers». Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger est actif.
- Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.01.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.009.500.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.2002
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Reutigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.2.015.607-5
IDE/TVA
CHE-110.009.500
Secteur
Location de machines et d’autres biens mobiliers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Vermietung von Produkten für Veranstaltungstechnik sowie Organisation und Durchführung von Anlässen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Rampenlicht Veranstaltungstechnik Valentin Bürki
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005931444, Registre du commerce Berne, (36)
Rampenlicht Veranstaltungstechnik Valentin Bürki, in Zwieselberg, CHE-110.009.500, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2007, S.5, Publ. 3712112).
Sitz neu:
Reutigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Pierre Valentin, genannt Valentin, von Oberdiessbach, in Zwieselberg (Reutigen), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Bürki, Pierre Valentin genannt Valentin, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zwieselberg].
Numéro de publication: 3712112, Registre du commerce Berne, (36)
Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger, in Zwieselberg, CH-092.2.015.607-5, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2002, S. 4, Publ. 640238).
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Firma neu:
Rampenlicht Veranstaltungstechnik Valentin Bürki. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Urs Finger aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Valentin Bürki führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finger, Urs, von Eriz und Thun, in Thun, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Pierre Valentin genannt Valentin, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zwieselberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Numéro de publication: 640238, Registre du commerce Berne, (36)
Rampenlicht Veranstaltungstechnik Bürki & Finger, in Zwieselberg, Glütschmatt 14, 3645 Zwieselberg, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.09.2002.
Zweck:
Handel mit und Vermietung von Produkten für Veranstaltungstechnik sowie Organisation und Durchführung von Anlässen.
Eingetragene Personen:
Bürki, Pierre Valentin genannt Valentin, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zwieselberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Finger, Urs, von Eriz und Thun, in Thun, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.